Toggle navigation
Boas-vindas
Pesquisar
Índices
Destaques
Mais
Números
Guia de fundos
Ajuda
Idioma
pt
pt
en
Resultados de pesquisa
Lista de resultados
Serviços disponíveis
Guardar resultados
Refinar pesquisa
Níveis de descrição
Fundo
3
Secção
2
Série
17
Unidade de instalação
141
Documento composto
2094
Documento
22143
Mostrar mais
Digitalização
Sem digitalização
19203
Com digitalização
5197
Mostrar mais
Idioma e escrita
Português
24400
Inglês
543
Francês
247
Espanhol
141
Alemão
39
Árabe
21
Russo
16
Polaco
15
Italiano
14
Búlgaro
13
Mostrar mais
Data inicial
1881 - 1900
3
1901 - 1920
1143
1921 - 1940
1060
1941 - 1960
5819
1961 - 1980
2679
1981 - 2000
7641
2001 - 2020
6036
Mostrar mais
Data final
1881 - 1900
3
1901 - 1920
1136
1921 - 1940
1045
1941 - 1960
5783
1961 - 1980
2600
1981 - 2000
7507
2001 - 2020
6078
Mostrar mais
Aplicar filtros
Foram encontrados 24400 resultados.
Página 2003 de 2440.
Ordenado por
Código de referência
Nível de descrição
Título
Data extrema inicial
Data extrema final
Relevância
Relevância
Código de referência
Nível de descrição
Título
Data extrema inicial
Data extrema final
Relevância
Carta do Presidente da República Popular de Angola, José Eduardo dos Santos, endereçada ao Presidente da República Portuguesa, Mário Soares, informando-o do fracasso das conversações havidas entre o G...
A missiva inclui em anexo uma síntese do Memorando (de 5 páginas) do Governo angolano sobre os esforços empreendidos para a resolução pacífica do conflito em Angola, datado de 1 de junho de 1993.
Datas de produção
1993-06-08/1993-06-08
Código de referência
PT/PR/AHPR/CC/CC0207/5424/054
Localização física
CC.5424/054
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto de nomeação dos Dr. Joaquim Trigo de Negreiros, Dr. Clotário Luiz Supico Ribeiro Pinto e Doutor Francisco José Caeiro, respetivamente, para os cargos de Sub-Secretários de Estado das Corporaçõ...
Original do Decreto n.º 30.708 assinado pelo Presidente da República, António Óscar de Fragoso Carmona e pelo Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. (Publicado no D.G. n.º 200 - I Série, de 1940/08/28)
Datas de produção
1940-08-28/1940-08-28
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/1364/005
Localização física
AG.1364/005
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto de nomeação dos Dr. Joaquim Deniz da Fonseca, Doutor Manuel Lopes de Almeida, Engenheiro Agrónomo André Francisco Navarro e Engenheiro José Nascimento Ferreira Dias Júnior, respetivamente, nos...
Original do Decreto n.º 30.709 assinado pelo Presidente da República, António Óscar de Fragoso Carmona e pelo Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. (Publicado no D.G. n.º 200 - I Série de 1940/08/28)
Datas de produção
1940-08-28/1940-08-28
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/1364/006
Localização física
AG.1364/006
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto de nomeação do Doutor Adriano Paes da Silva Vaz Serra, do Doutor João Pinto da Costa Leite e do Doutor Mário de Figueiredo, respetivamente, para os cargos de Ministros da Justiça, Finanças e E...
Original do Decreto n.º 30.706 assinado pelo Presidente da República, António Óscar de Fragoso Carmona e pelo Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. (Publicado no D.G. n.º 200 - I Série, de 1940/08/28)
Datas de produção
1940-08-28/1940-08-28
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/1364/003
Localização física
AG.1364/003
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto de exoneração do Embaixador Luís Gaspar da Silva do cargo que exercia como Embaixador de Portugal em Paris.
Original de decretos assinados pelo Presidente da República, Mário Soares. (Decreto n.º 68/90 publicado no D.R. n.º 249 - I Série, de 1990/10/27)
Datas de produção
1990-10-27/1990-10-27
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/0782/067
Localização física
AG.0782/067
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto de exoneração, a pedido, de Manuel Rebelo de Andrade e Adriano Paes da Silva Vaz Serra, respetivamente, dos cargos de Sub-Secretários de Estado das Corporações e Previdência Social e das Finan...
Original do Decreto n.º 30.705 assinado pelo Presidente da República, António Óscar de Fragoso Carmona e pelo Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. (Publicado no D.G. n.º 200 - I Série, de 1940/08/28)
Datas de produção
1940-08-28/1940-08-28
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/1364/002
Localização física
AG.1364/002
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto de exoneração, a pedido, de Manuel Rodrigues Junior, António de Oliveira Salazar, António Faria Carneiro Pacheco, João Pinto da Costa Leite e Rafael da Silva Neves Duque, respetivamente dos ca...
Original do Decreto n.º 30.704 assinado pelo Presidente da República, António Óscar de Fragoso Carmona e pelo Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. (Publicado no D.G. n.º 200 - I Série, de 1940/08/28)
Datas de produção
1940-08-28/1940-08-28
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/1364/001
Localização física
AG.1364/001
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto que revoga, por indulto, a pena acessória de expulsão do País, aplicada a José Maria dos Reis Costa Afonso, no Proc.º n.º 106/89 do Tribunal de Círculo de Portimão.
Original de decreto assinado pelo Presidente da República, Mário Soares (Decreto n.º 74-M1/90 publicado no D.R. n.º 294 - I Série, de 1990/12/22 - Supl.)
Datas de produção
1990-12-22/1990-12-22
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/0783/035
Localização física
AG.0783/035
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto de comutação da pena residual de prisão aplicada a Ana Tavares, no processo nº. 334/89 da 1.ª Secção do 2.º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras, reduzida, por indulto, em três anos...
Original de decreto assinado pelo Presidente da República, Mário Soares. (Decreto n.º 74-H1/90 publicado no D.R. n.º 294 - I Série, de 1990/12/22 - Supl.)
Datas de produção
1990-12-22/1990-12-22
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/0783/031
Localização física
AG.0783/031
Ver registo
Adicionar à lista
Decreto que revoga, por indulto, os 200 dias de prisão fixados em alternativa à pena de multa de 60.000$00 aplicada a Maria Zuila Araújo Samsin, no processo nº 4865/87 da 1ª Secção do 1º Juízo do Trib...
Original de decreto assinado pelo Presidente da República, Mário Soares. (Decreto nº 74-E1/89 publicado no D.R. nº 294 - I Série, de 1990/12/22 - Supl.)
Datas de produção
1990-12-22/1990-12-22
Código de referência
PT/PR/AHPR/SG-AG/AG0101/AG010101/0783/028
Localização física
AG.0783/028
Ver registo
Adicionar à lista
«
<
-100
-10
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
+10
+100
>
»